63 ka pahada इस तरह से एक बार पढोगे याद हो जाएगा

63 ka pahada इस तरह से एक बार पढोगे याद हो जाएगा

 63 का पहाड़ा, 63 ka pahada batao, table of 63 in Hindi

‌‌ ‌‌‌इस लेख के अंदर हम बात करने वाले हैं 63 की पहाड़ा के बारे मे 63 का पहाड़ा अलग अलग तरीकों के बारे मे हम आपको बता रहे हैं। 63 की पहाड़ा को बनाने के अलग अलग तरीके हम आपको बता रहे है। और उम्मीद करते हैं कि यह सब आपको पसंद आएगा ।

 इसके लिए आपको सबसे पहले 63 को 1 से गुणा करना होगा तो मान 63  आएगा  ।इसी प्रकार से 63 × 2 = 126 आएगा इसी तरह से ‌‌‌आप दूसरी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसके सारे तरीके के बारे मे हम आपको नीचे दे रहे हैं उन तरीकों की मदद से आप 63  की पहाड़ा को लिख सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं।

63 × 3 = 189

63 × 4 = 252

63 × 5 = 315

‌‌‌इसी तरह से आप 63 की पहाड़ा को याद कर सकते हैं अब हमने गुणा विधि का प्रयोग किया है अब हम जोड़ विधि का प्रयोग करते हुए 63  की पहाड़ा को याद करने का प्रयास करते हैं।

‌‌‌जैसे कि आप 63+0 करोगे तो इसका मान 63 आएगा । उसके बाद आपको 63+63 करना होगा तो इसका मान 126  आएगा । फिर आप 63+ 126  करोगे तो इसका मान 189  आएगा और फिर 63+ 189  करोगे तो इसका मान 252  आएगा । इस तरह से आप 63 का पहाड़ा पूरा कर सकते हैं।‌‌‌हम यहां पर सारी विधियों को विस्तार से दे रहे हैं और उसके बाद 63 की पहाड़ा के उदाहरण भी दे रहे हैं।

63 ka pahada इस तरह से एक बार पढोगे याद हो जाएगा

गुणा गुणन विधी  63 का पहाड़ा  || multiplication table of 63 in Hindi

 The multiplication method is the one in which multiplication is done and in this way we are going to make a table of 63, so the way to make a table of 63 in this way is called Multiplication Method Table of 63.

‌‌‌इस विधि के अंदर सबसे पहले 63 को 1 से गुणा करते हैं। और उसके बाद 63 को 2 से गुणा करते हैं फिर 63 को 3 से गुणा करते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से गुणा करके हम 63 की पहाड़ा को  प्राप्त कर सकते हैं।

63 की पहाड़ा को गुणा विधि के द्धारा किस तरह से याद करना होगा ? इसके लिए हम आपको विधि बता रहे हैं ।उसकी मदद से आप याद कर सकते हैं। और यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद होगा । इसके बारे मे आपको पता होना चाहिए ।

‌‌‌दोस्तों 63 की पहाड़ा को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 63×1 करना होगा तो मान 63 आएगा ।उसके बाद आपको 63×2 करना होगा तो फिर मान 126 आएगा । इसी तरह से आप 63×3 कर सकते हैं तो मान 189  आएगा । इस तरह से आप पूरी 63 की पहाड़ा को तैयार कर सकते हैं। यह काफी सरल है। 63×10 तक आप इसको बना सकते हैं और यदि आप 10 तक बनाना   ‌‌‌ चाहते हैं तो इसकी तरह से बना सकते हैं।

। ‌‌‌इस तरह से आप 63 की पहाड़ा को याद कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले  एक तरफ 63 को लेना होगा । और उसके बाद दूसरी तरफ पूरी संख्या आपको लेनी होगी । इस तरह से आप एक के बाद एक गिनती से गुणा करते हुए पहाड़ा का प्रयोग याद कर सकते हैं। इसके बारे मे आपको पता होना चाहिए ।

63x1=63
63x2=126
63x3=189
63x4=252
63x5=315
63x6=378
63x7=441
63x8=504
63x9=567
63x10=630
63x11=693
63x12=756
63x13=819
63x14=882
63x15=945
63x16=1008
63x17=1071
63x18=1134
63x19=1197
63x20=1260

योग विधी से 63 का पहाड़ा || table of 63 by addition method in Hindi

The method of addition is that in which the addition of a number is done. Friends tell you that by using this method you can make Table of  63 very well and remember it well.

‌‌‌यदि आप 63 की पहाड़ा को याद करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको 63 की वैल्यू को क्रोस करते हुए जोड़ना होगा । आप इस बात को समझ सकते हैं। यहां पर हम उदाहरण दे रहे हैं जिसकी मदद से आप 63 की पहाड़ा को याद कर सकते हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे मे ।

 जैसे कि आप 63+0 को करते हैं तो इसका मान 63 आता है इसके बाद आप 63+63  करते हैं तो इसका मान  126   आता है इसी प्रकार से आप 63+ 126  करते हैं तो इसका मान 189  आता है।‌‌‌आप नीचे दी गई पूरी पहाड़ा को उपर दी गई विधि से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जोड़ विधि से 63  की पहाड़ा को ज्ञाद करना आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे ।

अब, आप गुणित संख्याओं के बीच में से क्रॉस संख्या जोड़ सकते हैं। यानी, पहली संख्या के साथ अंतिम संख्या को जोड़ें, दूसरी संख्या के साथ दूसरे से अंतिम संख्या को जोड़ें, और इसी तरह जारी रखें।

63 + 0 = 63

63 + 63 = 126

63 + 126= 189

63 + 189 = 252

63 + 252 = 315

63 + 315= 378

63 + 378= 441

63 + 441= 504

63 + 504= 567

63 + 567= 630

यह विधि 63 के लिए पहाड़ा बनाने के लिए एक बहुत सरल तरीका है। यहाँ हम सिर्फ 63 को लेकर एक ही गुणा और जोड़ विधि का उपयोग करते हुए 63 के लिए पहाड़ा तैयार करते हैं।

सरल तरीके से  63 का पहाड़ा || table of 63 by simple method in Hindi

Table of 63 If you are not able to remember it in any way then you can use simple method to remember it which is something like this

63 + 0 = 63

63 + 63 = 126

63 + 126= 189

63 + 189 = 252

63 + 252 = 315

63 + 315= 378

63 + 378= 441

63 + 441= 504

63 + 504= 567

63 + 567= 630

63 + 630 = 693

63 + 693= 756

63 + 756= 819

63 + 819= 882

63 + 882= 945

63 + 945= 1008

63 + 1008= 1071

63 + 1071= 1134

63 + 1134= 1197

63 + 1197= 1260

63 ka pahada इस तरह से एक बार पढोगे याद हो जाएगा

‌‌‌इस विधि के अंदर जैसे सबसे पहले हम 63 x 1 लिखते हैं तो उसके बाद 63 को एक बार जोड़ देते हैं। उसी तरह से हम 63×2 लिखते हैं तो 63 को 2 बार जोड़ देते हैं उसी तरह से 63 x3 लिखते हैं तो फिर हम 63 को तीन बार जोड़ देते हैं । इस तरह से 63 की पहाड़ा तैयार हो जाती है।

यह  63 की पहाड़ा पूरी तरह से अलग होती है। इसके अंदर आपको करना यह है कि जैसे 63× 1 है तो फिर इसका मान 63 होगा । इसी प्रकार से 63× 2 है तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा 63+63 मान 126 होगा । इसी प्रकार से 63× 3 है तो यह इस प्रकार से होगा 63+63+ 63 =189

‌‌‌मतलब यह है कि आप जितनी संख्या से 63 को गुणा करते हैं उतनी ही बार आपके 63  को जोड़ना होगा । जैसे कि आपने 63 x5  लिखा है तो आपको इसको इस तरह से लिखना होगा । 63+63+63+63+63 मतलब 63 को 5 बार जोड़ा गया है। आप बाकी चीजों को पहाड़ा के अंदर देख सकते हैं।

63 × 1 = 6363
63 × 2 = 12663 + 63 = 126
63 × 3 = 18963 + 63 + 63 = 189
63 × 4 = 25263 + 63 + 63 + 63 = 252
63 × 5 = 31563 + 63 + 63 + 63 + 63 = 315
63 × 6 = 37863 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 = 378
63 × 7 = 44163 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 = 441
63 × 8 = 50463 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 = 504
63 × 9 = 56763 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 = 567
63 × 10 = 63063 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 + 63 = 630

उदाहरण 1:  यदि आप 63 को 803 से गुणा करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर 603 जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर 63    को 90002 से गुणा करते हैं और इसके अंदर से 903 घटा देते हैं फिर 203 जोड़ देते हैं तो मान बताएं?

Ans.



आपके दिए गए उदाहरण के आधार पर, हम कदाचित् आपको चाहिए था कि 63 को 803 से गुणा करने के बाद 603 जोड़ें, फिर 63 को 90002 से गुणा करें, इसके बाद से 903 घटा दें, और फिर 203 जोड़ें।

इसे चरणबद्ध तरीके से समझाते हैं:

  1. 63 को 803 से गुणा करें: 63 * 803 = 50689
  2. इसमें 603 जोड़ें: 50689 + 603 = 51292
  3. इसे 63 के साथ 90002 से गुणा करें: 51292 * 90002 = 4616743684
  4. इसमें 903 घटाएं: 4616743684 – 903 = 4616742781
  5. इसमें 203 जोड़ें: 4616742781 + 203 = 4616742984

इसलिए, यदि आप 63 को 803 से गुणा करें, फिर इसमें 603 जोड़ें, फिर 63 को 90002 से गुणा करें, फिर इसमें 903 घटाएं, और फिर 203 जोड़ें, तो मान 4616742984 होगा।

‌‌‌उदाहरण 2 –  ‌‌‌ ‌‌‌दिनलाल एक दुकान पर जाता है और वहां से 63 रूपये प्रति पैन के हिसाब से 65218 पैन और 63  रूपये प्रति बुक के हिसाब से 42069 बुक  ओर 63 रूपये प्रति बैग के हिसाब से 73 बैग और 63  रूपये प्रति आम के हिसाब से 6028 आम और 63  रूपये प्रति रबर के हिसाब से 901 रबर लिए हैं तो कुल खर्च बताएं ?

Ans –


कुल खर्च की गणना करने के लिए, हम सभी उत्पादों की कीमतों को जोड़ेंगे:

(65218 × 63) + (42069 × 63) + (73 × 63) + (6028 × 63) + (901 × 63)

इसे आसानी से गणना किया जा सकता है:

4113734 + 2650847 + 4599 + 379224 + 56763 = 11661667

इसलिए, दिनलाल ने कुल 11661667 रुपये खर्च किए हैं।

‌‌‌

उदाहरण 3-  ‌‌‌संज्जनादेवी एक दुकान पर जाती है और वह वहां से 63 रूपये प्रति पैन की दर से 4036 पैन खरीद लेती है । उसके बाद ‌‌‌संज्जनादेवी दूसरी दुकान पर जाती है और वहां से वह 63 रूपये प्रति पैन की दर से 8059 पैन खरीद लेती है। उसके बाद ‌‌‌संज्जनादेवी तीसरी दुकान पर जाती है तो ‌‌‌संज्जनादेवी वहां पर 63 रूपये प्रति पैन की दर से‌‌‌ सारे पैन को बेच देती है तो ‌‌‌संज्जनादेवी का लाभ बताएं ?

Ans –



दिए गए उदाहरण के आधार पर, हमें यह पूछा गया है कि संज्जनादेवी ने कितना लाभ प्राप्त किया है, जब वह 63 रुपये प्रति पैन की दर से 4036 पैन और 8059 पैन खरीदकर उन्हें बेच दिया है।

लाभ की गणना करने के लिए, हम पैन की खरीद की दर से उनकी बिक्री की दर का अंतर निकालेंगे:

लाभ = (पैनों की खरीद की दर – पैनों की बिक्री की दर) × पैनों की संख्या

पहले दुकान से खरीदे गए पैनों के लाभ: लाभ1 = (63 – 63) × 4036 = 0

दूसरे दुकान से खरीदे गए पैनों के लाभ: लाभ2 = (63 – 63) × 8059 = 0

तीसरे दुकान पर बेचे गए पैनों के लाभ: लाभ3 = (63 – 63) × (4036 + 8059) = 0

इसलिए, संज्जनादेवी का कुल लाभ 0 रुपये है, क्योंकि पैनों की खरीद और बिक्री की दर एक ही हैं।

उदाहरण 4 –  ‌‌‌वरूण एक दुकान पर जाता है वहां से 63 रूपये प्रति किलो की दर से 8503 किलो आम 63 रूपये प्रति किलो की दर से 810 किलो सेब 63 रूपये प्रति किलो की दर से  125 किलो प्याज और 63 रूपये प्रति किलो की दर से  3654 किलो आलू और 63 रूपये प्रति किलो की दर से 811 किलो मीट लेता है तो कुल खर्च बताएं ?

Ans –



दिए गए उदाहरण के आधार पर, हमें यह पूछा गया है कि वरूण ने कुल कितना खर्च किया है, जब वह 63 रुपये प्रति किलो की दर से विभिन्न आम, सेब, प्याज, आलू और मीट खरीद रहा है।

खर्च की गणना करने के लिए, हम प्रति किलो की दर को खरीदी गई मात्रा से गुणा करेंगे:

कुल खर्च = (आम की दर × आम की मात्रा) + (सेब की दर × सेब की मात्रा) + (प्याज की दर × प्याज की मात्रा) + (आलू की दर × आलू की मात्रा) + (मीट की दर × मीट की मात्रा)

कुल खर्च = (63 × 8503) + (63 × 810) + (63 × 125) + (63 × 3654) + (63 × 811)

कुल खर्च = 536289 + 51030 + 7875 + 230382 + 51153

कुल खर्च = 882729 रुपये

इसलिए, वरूण का कुल खर्च 882729 रुपये है।

 63 की पहाड़ा कैसे बनाएं विस्तार से बताएं

63   x    1    =    63

63   x    2    =    126

63   x    3    =    189

63   x    4    =    252

63   x    5    =    315

63   x    6    =    378

63   x    7    =    441

63   x    8    =    504

63   x    9    =    567

63   x    10   =    630

63   x    11   =    693

63   x    12   =    756

63   x    13   =    819

63   x    14   =    882

63   x    15   =    945

63   x    16   =    1008

63   x    17   =    1071

63   x    18   =    1134

63   x    19   =    1197

63   x    20   =    1260

Q 1- 63 की पहाड़ा का प्रयोग करते हुए 63 गुणा 320 करना है फिर इसके अंदर 2160 जोड़ देना है। उसके बाद 9102 गुणा 63 करना है फिर इसके अंदर 7102 जोड़ देना है। फिर 21 गुणा 63 करना है फिर इसके अंदर से 8126 घटा देना है ?

Ans –


हमें इस क्रिया के अंत में परिणाम बताने के लिए पूछा गया है।

चरण 1: 63 को 320 से गुणा करें 320 × 63 = 20160

चरण 2: इसे 2160 से जोड़ें 20160 + 2160 = 22320

चरण 3: 9102 को 63 से गुणा करें 9102 × 63 = 573426

चरण 4: इसे 7102 से जोड़ें 573426 + 7102 = 580528

चरण 5: 21 को 63 से गुणा करें 21 × 63 = 1323

चरण 6: इसे 8126 से घटाएं 1323 – 8126 = -6803

इसलिए, इस दिये गए प्रयोग के अनुसार, नतीजा -6803 है।

‌‌‌

Q.2. – ‌‌‌चंदन दुकान पर जाता है और वहां से वह 63 रूपये प्रति किलो के हिसाब से 412 किलो आलू को  खरीद लेता है उसके बाद वह दूसरी दुकान पर जाता है और वहां से 63 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बैंगन 6153 kg खरीद लेता है। उसके बाद किसी अन्य दुकान पर जाकर ‌‌‌चंदन सभी आलू को 54  रूपये प्रति किलो के हिसाब ‌‌‌से बेच देता है और सभी बैंगन को 63  रूपये प्रति किलो की दर से बेच देता है तो नुकसान बताएं?

Ans –


नुकसान की गणना निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है:

  1. आलू की खरीद की कुल लागत: 412 किलो × 63 रूपये/किलो = 25956 रूपये
  2. बैंगन की खरीद की कुल लागत: 6153 किलो × 63 रूपये/किलो = 387939 रूपये
  3. आलू की बिक्री में नुकसान: (412 किलो × (63 रूपये – 54 रूपये))/किलो = 3696 रूपये
  4. बैंगन की बिक्री में नुकसान: (6153 किलो × (63 रूपये – 63 रूपये))/किलो = 0 रूपये (कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दर समान है)

इसलिए, चंदन का कुल नुकसान 3696 रूपये होगा।

Q 3.–  ‌‌‌सती रोजाना 809 लीटर दूध ‌‌‌लेती है एक लीटर दूध की कीमत 63 रूपये है। और वह 61230 दिन मे से 63  दिन दूध नहीं लेता है। और 12540 दिन रोजाना 605 लीटर एक्स्ट्रा दूध लेता है तो बताए ‌‌‌सती ने कुल कितना पैसा खर्च किया ?

Ans –

कुल खर्च की गणना निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है:

  1. रोजाना लिए जाने वाले दूध का खर्च: 809 लीटर × 63 रूपये/लीटर × (61230 – 63) दिन = 306,073,110 रूपये
  2. अतिरिक्त दूध का खर्च: 605 लीटर × 63 रूपये/लीटर × 12540 दिन = 48,091,260 रूपये

इसलिए, सती ने कुल मिलाकर 354,164,370 रूपये खर्च किए हैं।

In this way friends, in this article we have explained you very well how you can remember Table of 63. We have explained it all in the simplest way for you.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *